Renseignements sur Sylvain Thomas Johansson
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sylvain Thomas Johansson
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005724703, Registre du commerce Zurich, (20)
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch, in Zürich, CHE-110.220.667, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597902).
Name neu:
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.01.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thut, Dr. Andreas, von Zürich und Oberentfelden, in Widen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Marius Felix, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Johansson, Sylvain Thomas, von Winterthur, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matthias, Robin Benjamin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4320801, Registre du commerce Zurich, (20)
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch, in Zürich, CHE-110.220.667, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casal, Dr. Christian, von Schiers, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johansson, Sylvain Thomas, von Winterthur, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1194743, Registre du commerce Zurich, (20)
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Kloten Branch, in Kloten, CH-020.7.000.151-9, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, Publ. 6795098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrensberger, Roger, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johansson, Sylvain, schwedischer Staatsangehöriger, in Troinex, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Vesna, von Thalwil, in Thalwil, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Stiftungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Adrian, von Hedingen, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Pressacco, Bernardino, von Lumnezia, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.