Renseignements sur Eduard Jenal
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Eduard Jenal
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005968285, Registre du commerce Grisons
Bau-Plan Samnaun GmbH, in Samnaun, CHE-101.403.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801420).
Firma neu:
Bau-Plan Samnaun GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Votlasstrasse 46, Hotel Waldpark, 7563 Samnaun Dorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Viktor, von Samnaun, in Samnaun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenal, Eduard, von Samnaun, in Samnaun, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Jenal-Zegg, Eduard, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004867679, Registre du commerce Grisons, (350)
Hotel Garni Waldpark AG, in Samnaun, CHE-363.730.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2011, S.0, Publ. 6105226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenal-Zegg, Natascha, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenal, Eduard, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Jenal-Zegg, Eduard, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6001306, Registre du commerce Grisons, (350)
Betonwerk Clis AG, Samnaun, in Samnaun, CH-350.3.000.440-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2005, S. 9, Publ. 2909498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincenz, Dr. Fortunato, von Disentis/Mustér, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenal, Eduard, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trafoier, Josef, italienischer Staatsangehöriger, in Zernez, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].