Renseignements sur Franca Jaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franca Jaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6370794, Registre du commerce Berne, (36)
Reisebüro Sonnenberg GmbH Kirchberg (BE), in Kirchberg BE, CH-053.4.000.741-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, S. 0, Publ. 6201988).
Statutenänderung:
28.09.2011.
Firma neu:
Wohnen Sonnenberg GmbH.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Hauptstrasse 59, 2560 Nidau, .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Verwaltung, Bewirtschaftung, Bewertung, den Kauf und Verkauf von Liegenschaften aller Art im In- und Ausland, die Übernahme und Vermittlung von Generalunternehmungsaufträgen und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaus, Franca, von Oberbipp, in Kirchberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jaus, Hans, von Oberbipp, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KLC GmbH (CH-170.4.002.137-1), in Nidau, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Kurt, von Langnau im Emmental, in Yvonand, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Urs, von Langnau im Emmental, in Biberist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6201988, Registre du commerce Berne, (36)
Reisebüro Sonnenberg GmbH Kirchberg (BE), in Kirchberg BE, CH-053.4.000.741-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 5, Publ. 2036744).
Statutenänderung:
01.06.2011.
Zweck neu:
Vermittlung von Reisen, Herstellung und Verkauf von Eigenproduktionen und die Abwicklung aller damit mittelbar und unmittelbar zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Ferner kann die Gesellschaft Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten und alle Geschäfte durchführen, die den Zweck der Gesellschaft fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung ist aus den Statuen gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.04.1997 und Bilanz per 31.10.1996: Aktiven von CHF 151'957.45 und Passiven von CHF 128'428.25 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Princess Verlag + Reisen Heinz Husi', in Kirchberg BE, zum Preis von CHF 23'529.20, wovon CHF 20'000 auf das Stammkapital angerechnet und dem Sacheinleger Heinz Husi, von Wangen b. Olten, in Kriens, CHF 3'529.20 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 01.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaus, Franca, von Oberbipp, in Kirchberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Jaus, Hans, von Oberbipp, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numéro de publication: 2036744, Registre du commerce Berne, (36)
Reisebüro Sonnenberg GmbH Kirchberg (BE), in Kirchberg BE, Vermittlung von Reisen, Herstellung und Verkauf von Eigenproduktionen und die Abwicklung aller damit mittelbar und unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.1998, S. 5243).
Statutenänderung:
8.12.2003.
Stammkapital neu:
CHF 40'000 [bisher: CHF 20 000].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaus, Franca, von Oberbipp, in Kirchberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000];
Jaus, Hans, von Oberbipp, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000].