Renseignements sur Bruno Jaun
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Jaun
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2536593, Registre du commerce Berne, (36)
BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaun, Bruno, von Beatenberg, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Tobias, von Sissach, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willich, Andreas Michael, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Supersaxo, Cendrine Nina , von Saas-Fee, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pohle, Michael Gerd, von Wohlen bei Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Stahl, Dirk Dr., von Thun, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Nikles, Peter, von Olten, in Luthern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinhauer, Rolf , von Riggisberg, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weilenmann, Urs Kaspar, von Uster, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2187145, Registre du commerce Berne, (36)
Pensionskasse RM, in Burgdorf, CHE-109.794.401, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1981827).
Name neu:
Pensionskasse RM in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 18.12.2014 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Peter, von Sumiswald, in Grosshöchstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Burg, German, von Lommiswil, in Lommiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Andreas, von Häggenschwil, in Hasle-Rüegsau (Rüegsau), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaun, Bruno, von Beatenberg, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkelmann, Markus, von Siselen, in Utzenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jermann, Franziska Edith, von Dittingen, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyffeler, Paul, von Huttwil, in Seltisberg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ottiger, Werner, von Wolhusen, in Huttwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5366258, Registre du commerce Berne, (36)
BLS AG, in Bern, CH-035.3.036.085-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 5, Publ. 5136128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi Bürgisser, Brigitte, von Oberlunkhofen, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Daniel, von Walterswil BE, in Oberscherli (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Stephan Peter, von Lützelflüh, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaun, Bruno, von Beatenberg, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joos, Richard Sixtus, von Flims, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krieg, Thomas Peter, von Radelfingen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Matthias Johannes, von Luzern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.