Renseignements sur Armin Jauch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Armin Jauch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3761562, Registre du commerce Schwyz, (130)
Jauch Treuhand GmbH, in Ingenbohl, CH-130.4.012.054-6, Bahnhofstrasse 38, 6440 Brunnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2007.
Zweck:
Führung eines Treuhandbüros sowie Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Treuhandsektor, insbesondere Buchführungen, Steuerberatungen, Wirtschaftsprüfungen sowie allgemeine Unternehmensberatung;
kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft Stadler & Jauch, Treuhand-Steuerberatungs- und Revisionsgesellschaft, in Ingenbohl (CH-130.0.007.900-5), gemäss Vertrag vom 30.1.2007 und Bilanz per 31.12.2006, wonach die übernommenen Aktiven CHF 95'166,38 und die übernommenen Passiven CHF 23'973.10 betragen, wovon CHF 19'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 53'193.28 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Jauch, Armin, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Betschart, Patricia, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numéro de publication: 2960776, Registre du commerce Uri, (120)
Schafzuchtgenossenschaft Attinghausen, in Attinghausen, CH-120.5.001.492-2, Förderung und Veredelung der Schafzucht zur Erreichung eines besseren Absatzes, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2000, S. 7531).
Firma neu:
Schafzuchtgenossenschaft Attinghausen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilter, Wendelin, von Attinghausen, in Attinghausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Franz, von Dallenwil, in Schattdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Josef, von Unterschächen, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Hans, von Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Ruth, von Seelisberg und Dallenwil, in Schattdorf UR, Mitglied und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bissig, Stefan, von Bürglen UR, in Attinghausen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jauch, Armin, von Silenen, in Attinghausen, Mitglied, Aktuar und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numéro de publication: 943874, Registre du commerce Schwyz, (130)
Concess AG, bisher in Ingenbohl, Kauf, Verkauf und Administration von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2001, S. 339).
Statutenänderung:
25.03.2003.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
bei Seestatt Consulting AG, Seestattstrasse 20, 8852 Altendorf.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Administration von Beteiligungen jeglicher Art und Abwicklung von Finanzgeschäften sowie Handel von und Transport mit Waren aller Art und anderen Gütern auf internationaler Basis;
kann ferner Patente, Lizenzen, Fabrikationsverfahren, Handelsmarken und andere immaterielle Rechte erwerben, verwalten, verwerten sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauch, Armin, von Silenen, in Attinghausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metz, Werner, von Düdingen, in Fribourg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.