Renseignements sur Christopher Jabs
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Jabs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006054741, Registre du commerce Zoug, (170)
HaJaTec Holding AG, in Steinhausen, CHE-109.504.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005821926).
Statutenänderung:
03.06.2024.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jabs, Christopher, von Saanen, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Ernst, von Engelberg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005325903, Registre du commerce Zoug, (170)
GBC Prime AG, in Steinhausen, CHE-109.504.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040690).
Statutenänderung:
15.10.2021.
Firma neu:
HaJaTec Holding AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art. Sie kann sich im In- und Ausland an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.10.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Ernst, von Engelberg, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jabs, Christopher, von Saanen, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.