Renseignements sur Willi Iten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Willi Iten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004873218, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Kind und Autismus, in Urdorf, CHE-105.701.056, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Yvonne, von Bremgarten AG, in Hägglingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gössi, Sonia, von Küssnacht (SZ), in Bonstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Willi, von Unterägeri, in Hüttikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Urs, von Remetschwil, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin Eglin, Susanna, von Basel, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2280527, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalvorsorgestiftung der MLB Max Bertschinger AG, in Villmergen, CHE-109.715.784, Stiftung (SHAB Nr.35 vom 20.02.2012, Publ. 6558356).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der MLB Max Bertschinger AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 23.01.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Kurt, von Fischbach-Göslikon, in Wohlen (AG), Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien], Kaufmann, Daniel, von Recherswil, in Seengen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien], Iten, Willi, von Unterägeri, in Boswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien] und Schuler, Bruno, von Steinen, in Dottikon, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5995318, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalvorsorgestiftung der MLB Max Bertschinger AG, in Villmergen, CH-400.7.002.397-8, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 2, Publ. 5703470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Andreas, von Tschugg, in Fahrwangen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boulenc, René, von Ottenbach, in Buchs AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Daniel, von Recherswil, in Seengen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Bruno, von Steinen, in Dottikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Iten, Willi, von Unterägeri, in Boswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.