Renseignements sur Christian Iseli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Iseli
Dernières notifications FOSC pour Christian Iseli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005536467, Registre du commerce Berne, (36)
Secure Sicherheitsdienste GmbH, in Röthenbach im Emmental, CHE-114.935.512, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weingart, Sonja, von Radelfingen und Bremgarten bei Bern, in Röthenbach im Emmental, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Radelfingen und Bremgarten bei Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005532860, Registre du commerce Berne, (36)
Smoke Trees GmbH, in Pohlern, CHE-262.500.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073400).
Statutenänderung:
21.07.2022.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Wangentalstrasse 61, 3172 Niederwangen b. Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Anbau von Hanf sowie Erbringung von Beratungsdienstleitungen in diesem Bereich und Handel mit Waren alter Art, insbesondere mit CBD Produkten und deren Erzeugnissen sowie mit Waren der Elektrobranche;
Projektierung und Erstellung von elektrischen Anlagen und Erbringung von Handwerksdienstleistungen, insbesondere in der Elektrobranche. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich mit Brief oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weingart, Sonja Natascha, von Bremgarten bei Bern, in Röthenbach im Emmental, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pohlern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005479663, Registre du commerce Berne, (36)
Secure Sicherheitsdienste GmbH, in Röthenbach im Emmental, CHE-114.935.512, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870341).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weingart, Sonja, von Radelfingen und Bremgarten bei Bern, in Röthenbach im Emmental, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Pelgrim-Weingart, Sonja, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Iseli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.