Renseignements sur Richard Irwin
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Richard Irwin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2789461, Registre du commerce Zoug, (170)
International Alliance of Practising Lawyers (IAPL), in Zug, CHE-104.243.909, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1461589).
Statutenänderung:
24.10.2015. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Wolf, Jan Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Uithoorn (NL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Irwin, Richard, irischer Staatsangehöriger, in Cork (IE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cheng, Moses, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brondel, Edmond, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huang, Lester G., chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chauhan, Niten, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krumme, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1024911, Registre du commerce Zoug, (170)
International Association of Practising Lawyers (IAPL), in Zug, CH-170.6.000.099-8, Verein (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, Publ. 6108654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porter, Steven, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krumme, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Irwin, Richard, irischer Staatsangehöriger, in Cork (IE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brondel, Edmond, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cheng, Moses, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6108654, Registre du commerce Zoug, (170)
International Association of Practising Lawyers (IAPL), in Zug, CH-170.6.000.099-8, Verein (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2006, S. 26, Publ. 3701948).
Statutenänderung:
09.10.2010. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Westman, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheng, Moses, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krumme, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Irwin, Richard, irischer Staatsangehöriger, in Cork (IE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porter, Steven, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].