Renseignements sur Hans Indermühle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Indermühle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1983061, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Reutigen, in Reutigen, CHE-102.215.279, Genossenschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 4, Publ. 5395384).
Domizil neu:
c/o Hans Rudolf Krebs, Stockentalstrasse 105, 3647 Reutigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendimann, Urs, von Niederstocken, in Niederstocken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Indermühle, Hans, von Amsoldingen, in Reutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kernen, Hans Peter, von Reutigen, in Reutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Christof, von Reutigen, in Reutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4691676, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Reutigen, in Reutigen, CH-092.5.002.252-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 5, Publ. 3676842).
Statutenänderung:
09.09.2008.
Domizil neu:
c/o Hans Rudolf Krebs, Moos, 3647 Reutigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: a) eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
b) die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
c) sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
d) die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder. .
Anteilscheine neu:
[Die Bemerkung 'Anteilscheinkapital aufgehoben' wird von Amtes wegen gestrichen.].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet neu in erster Linie deren Vermögen;
reicht dieses nicht aus, so haften die Mitglieder persönlich und solidarisch.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 25.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung der Bestimmung betreffend Zeichnungsberechtigungen, da nicht unter Rubrik Bemerkungen gehörend.] [gestrichen: Präsident oder Vizepräsident zeichnen kollektiv zu zweien mit Sekretär oder Kassier.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bühlmann, Daniel, von Beatenberg, in Reutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Indermühle, Hans, von Amsoldingen, in Reutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebs, Hans-Rudolf, von Reutigen, in Reutigen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kernen, Christian, von Reutigen, in Reutigen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3676842, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Reutigen, in Reutigen, CH-092.5.002.252-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2004, S. 4, Publ. 2111000).
Domizil neu:
c/o Daniel Bühlmann, Präs., Ey, 3647 Reutigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Hans, von Reutigen, in Reutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Daniel, von Beatenberg, in Reutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Indermühle, Hans, von Amsoldingen, in Reutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kernen, Christian, von Reutigen, in Reutigen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Schwendimann, Urs, von Niederstocken, in Niederstocken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.