Renseignements sur Peter Imhof
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Imhof
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2828547, Registre du commerce Zoug, (170)
GU-Print AG, bisher in Zürich, CHE-109.046.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1276809).
Gründungsstatuten:
21.11.2007.
Statutenänderung:
15.04.2016.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Peter, von Uttwil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Stefan, von Uttwil, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1276809, Registre du commerce Zurich, (20)
GU-Print AG, bisher in Baden, CHE-109.046.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1253215).
Gründungsstatuten:
21.11.2007.
Statutenänderung:
12.12.2013.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Breitensteinstrasse 96, 8037 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit und Vermittlung von Druckerzeugnissen;
Beratung und Organisation im Zusammenhang mit Druckaufträgen;
Unternehmungsberatung. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Stefan, von Uttwil, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Imhof, Peter, von Uttwil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5862228, Registre du commerce Zurich, (20)
GU-Print AG, in Urdorf, CH-020.3.000.428-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 27, Publ. 3165852).
Statutenänderung:
17.09.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Breitensteinstrasse 96, 8037 Zürich. Gemäss Erklärung vom 17.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenzi, Robert, von Gipf-Oberfrick, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karpf Treuhand & Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Peter, von Uttwil, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Imhof, Stefan, von Uttwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kluser, Patrick, von Hünenberg, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.