Renseignements sur Marietta Imbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marietta Imbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005249795, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnstadt Verwaltungsgenossenschaft Rothenburg, in Rothenburg, CHE-102.098.921, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, S.0, Publ. 6283186).
Domizil neu:
c/o Philipp Renggli, Allmend 22, 6023 Rothenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käch, Andrea, von Luzern und Marbach LU, in Rothenburg, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Unternährer, Hans, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied und Verwalter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Wilhelm genannt Willi, von Emmen, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier;
Imbach, Marietta, von Luzern, in Rothenburg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier;
Gemperli, Markus, von Emmen, in Rothenburg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Philipp, von Rothenburg und Luzern, in Rothenburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier;
Koch, Daniela, von Neuenkirch und Ruswil, in Rothenburg, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier;
Ambauen, Lukas, von Beckenried, in Rothenburg, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Leimer, Cécile, von Kriens und Entlebuch, in Rothenburg, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Kälin, Marcel, von Einsiedeln, in Rothenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6283186, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnstadt Verwaltungsgenossenschaft Rothenburg, in Rothenburg, CH-100.5.011.254-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2011, S. 10, Publ. 6052008).
Statutenänderung:
25.03.2011.
Zweck neu:
Regelung der Benützungsverhältnisse sowie der Verwaltung und des Unterhaltes der in der Siedlung Wohnstadt im genossenschaftlichen Eigentum stehenden Anlagen, Einrichtungen und Installationen;
Förderung der nachbarschaftlichen Beziehungen und gemeinschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der Siedlungsgemeinschaft;
genossenschaftliche Regelung von Fragen von gemeinschaftlichem Interesse.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahme ist weggefalllen.].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Eigentümer von Hausparzellen der Liegenschaft Allmendhus müssen mindestens 16 Anteilscheine, die übrigen Genossenschafter mindestens einen Anteilschein von CHF 500.-- übernehmen.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].Mit Erklärung vom 03.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Die Genossenschaft beabsichtigte, von der 'Wohnstadt Bau- und Verwaltungsgenossenschaft', in Basel, das Grundstück Nr. 1'344, GB Rothenburg, zum Preise von CHF 248'000.-- zu erwerben.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wirz, Irene, von Altishofen, in Rothenburg, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Wilhelm genannt Willi, von Emmen, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder der Kassierin];
Imbach, Marietta, von Luzern, in Rothenburg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder der Kassierin];
Gemperli, Markus, von Emmen, in Rothenburg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin.
Numéro de publication: 6052008, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnstadt Verwaltungsgenossenschaft Rothenburg, in Rothenburg, CH-100.5.011.254-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2006, S. 9, Publ. 3589098).
Domizil neu:
c/o Willi Müller, Allmend 41, 6023 Rothenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Peter, von Wolhusen, in Rothenburg, Verwalter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Hans, von Rothenburg und Wauwil, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder der Kassiererin;
Bucheli, Xaver, von Rothenburg und Emmen, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder der Kassiererin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Wilhelm genannt Willi, von Emmen, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder der Kassierin;
Imbach, Marietta, von Luzern, in Rothenburg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder der Kassierin;
Käch, Andrea, von Luzern und Marbach LU, in Rothenburg, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Wirz, Irene, von Altishofen, in Rothenburg, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Unternährer, Hans, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied und Verwalter, ohne Zeichnungsberechtigung.