Renseignements sur Artan Ibrahimi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Artan Ibrahimi
Dernières notifications FOSC pour Artan Ibrahimi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005802188, Registre du commerce Lucerne, (100)
IZ Immobilien Kriens GmbH, in Kriens, CHE-178.993.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2023, Publ. 1005661009).
Statutenänderung:
12.07.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.07.2023 und Bilanz per 03.02.2023 mit Aktiven von CHF 276'624.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 157'407.29 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
DLK Immo & Treuhand AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland, sowie die Erbringung von Architekturdienstleistungen, die Beratung und Begleitung von Bauvorhaben, Renovationen, etc., sowie die Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie Lizenzen und Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.03.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibrahimi, Artan, von Stans, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005661009, Registre du commerce Lucerne, (100)
IZ Immobilien Kriens GmbH, in Kriens, CHE-178.993.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3954589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeqiraj, Isa, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibrahimi, Artan, von Stans, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005479703, Registre du commerce Lucerne, (100)
IZ Consulting AG, in Kriens, CHE-351.156.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3954587).
Statutenänderung:
17.05.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die unabhängige Beratung sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, Treuhand, Immobilien- und Marketingbranche. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Erbringung von professionellen Beratungsdienstleistungen von Unternehmen und Privatpersonen, insbesondere Verkaufs- und Managementtraining, Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten;
Erwerb, Verwaltung und Verwertung sowie Veräusserung von Lizenzen, Patenten, Urheberrechten, Marken und Erfindungen im Allgemeinen sowie anderen Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeqiraj, Isa, von Kriens, in Gisikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ibrahimi, Artan, von Stans, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.