Renseignements sur Daniel Hutter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Hutter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Hutter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005585606, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Mehrzweckhalle Kriessern, in Oberriet (SG), CHE-103.971.722, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, S.0, Publ. 2587145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Daniel, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenegger, Remo, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüchinger, Stefan, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, René, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner-Müggler, Monika, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hutter, Egon, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriessern (Oberriet SG), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graber, Dominic, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langenegger, Reto, von Oberriet (SG), in Weite (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4416055, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wasch & Härte Technik Oberriet AG, in Oberriet SG, CHE-219.851.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4237397).
Statutenänderung:
24.07.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 7'300'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'300'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].
Aktien neu:
7'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Daniel, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3268542, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Mehrzweckhalle Kriessern, in Oberriet SG, CH-320.5.017.567-1, Erstellung und Betrieb einer Mehrzweckhalle in Kriessern, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 25.06.2003, S. 10, Publ. 1051568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Ernst, von Rüthi, in Kriessern (Oberriet), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sieber, Armin, von Widnau, in Kriessern (Oberriet), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietsche Othmar, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Markus, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Daniel, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleiker, Ida, von Oberriet SG und Nesslau-Krummenau, in Balgach, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Manfred, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hutter, Peter, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langenegger, Hugo, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüchinger, Manfred, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.