Renseignements sur Walter Hunziker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Hunziker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3284037, Registre du commerce Zurich, (20)
OIL! Tankstellen AG, in Rüti ZH, CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle;
Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attinger, Martin, von Dübendorf, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 7131742, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Aerzen (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.005.745-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jahn, Vito, von Zofingen, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5287530, Registre du commerce Zurich, (20)
Benol Reinle AG, in Rüti ZH, CH-020.3.901.861-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2005, S. 18, Publ. 3123196).
Firma neu:
Benol Reinle AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.09.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grambow, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brandenstein, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stampfli, Beatrix, von Derendingen, in Russikon, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].