Renseignements sur Marco Hunold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marco Hunold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004744216, Registre du commerce Glaris, (160)
YourBrands GmbH, in Glarus Nord, CHE-115.484.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S.0, Publ. 6236462).
Statutenänderung:
17.10.2019.
Firma neu:
Terramata GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Schule und somit die Bereitstellung von physischen und digitalen Räumen für den Kompetenzerwerb aller Art. Sie unterstützt lernende Menschen dabei, ihr Potenzial zu erkennen und dieses zu entfalten. Dabei kann die Terramata GmbH Menschen in die Selbständigkeit begleiten und sich an Projekten beteiligen, die innerhalb dieses Felds entstehen. Weiter bezweckt die Gesellschaft, sich an sozialen Innovationsprozessen aller Art zu beteiligen, um zu einer Gemeinschaft beizutragen, in der es sich zu leben lohnt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morger, Michael, von Eschenbach SG, in Schänis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hunold, Marco, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Hanna, von Glarus, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Landolt, Nils Frederic Christian, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Landolt, Nils, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6236462, Registre du commerce Glaris, (160)
YourBrands GmbH, in Näfels, CH-160.4.005.044-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 10, Publ. 5538112).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunold, Marco, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:von Oberurnen, in Oberurnen];
Landolt, Nils, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:von Näfels, in Näfels].