Renseignements sur Walter Hunkeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Hunkeler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Hunkeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004754177, Registre du commerce Schwyz, (130)
Greentec Consulting AG, in Küssnacht (SZ), CHE-104.079.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004692043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler, Walter, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004692043, Registre du commerce Schwyz, (130)
Greentec Consulting AG, bisher in Hünenberg, CHE-104.079.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682914).
Statutenänderung:
31.07.2019.
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 17, 6403 Küssnacht am Rigi.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Walter, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004682914, Registre du commerce Zoug, (170)
Greentec Consulting AG, in Hünenberg, CHE-104.079.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620742).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Walter, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.