Renseignements sur Claude Huguenin-Elie
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claude Huguenin-Elie
Numéro de publication: HR02-1004980112, Registre du commerce Valais, (621)
Swiss Warehouses SA, à Charrat, CHE-188.303.925, société anonyme (No. FOSC 91 du 12.05.2020, Publ. 1004888022).
Modification des statuts:
26.08.2020.
Nouveau siège:
Orsières.
Nouvelle adresse:
c/o FIDUCIAIRE DE L'ENTREMONT SA, Chemin de la Poste 6, 1937 Orsières.
Autres adresses:
[biffé: c/o FIDUCIAIRE DE L'ENTREMONT SA, Chemin de la Poste 6, 1937 Orsières].
Nouvelles actions:
400 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 400 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée envoyée à chacun des actionnaires à l'adresse mentionnée au registre des actionnaires ou par courriel pour les convocations aux assemblées générales.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Huguenin-Elie, Claude Denis, de Le Locle, à Verbier (Bagnes), administrateur, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Tornay, Jean-Paul, de Orsières, à Orsières, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004834318, Registre du commerce Valais, (626)
JTBizPro Sàrl, à Conthey, CHE-283.153.493, société à responsabilité limitée (No. FOSC 13 du 21.01.2019, Publ. 1004546992).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Huguenin-Elie, Claude Denis, de Le Locle, à Bagnes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Toufar, Jan, ressortissant tchèque, à Prague (CZ), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 180 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 199 parts sociales de CHF 100.00];
Bonvin, Martial, de Crans-Montana, à Lens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1004546992, Registre du commerce Valais, (626)
JTBizPro Sàrl, à Conthey, CHE-283.153.493, c/o Fiduvalor Sàrl, Place de la Gare 1, 1964 Conthey, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.12.2018.
But:
La réservation de professeurs de sport et l'exploitation d'écoles de sport et de langues (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Toufar, Jan, ressortissant tchèque, à Prague (CZ), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 199 parts sociales de CHF 100.00;
Huguenin-Elie, Claude Denis, de Le Locle, à Bagnes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 100.00. Selon déclaration du 20.12.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.