Renseignements sur Patrik Hugentobler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Patrik Hugentobler
Dernières notifications FOSC pour Patrik Hugentobler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005978956, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
HEFTI. HESS. MARTIGNONI. St. Gallen AG, in St. Gallen, CHE-295.431.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005765220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Patrik, von Uzwil, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005920418, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
SWE Concept GmbH, in Herisau, CHE-345.106.323, c/o Dörig Planung GmbH, Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Entwicklung und Optimierung nachhaltiger und innovativer Gebäudetechnikkonzepte und Gebäudetechniksysteme mit erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Serena, Serafina, von Lugano, in Herisau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hugentobler, Patrik, von Uzwil, in Herisau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hugentobler, Sibylle, von Nesslau, in Herisau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005576146, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Plan-24 GmbH in Liquidation, in Herisau, CHE-279.310.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004484081).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Firma neu:
Plan-24 GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Entwicklung und die Veräusserung von Immobilien und Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle direkt oder indirekt im Zusammenhang stehende Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder per E-Mail. Die Auflösung der Gesellschaft wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.09.2022 widerrufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Patrik, von Uzwil, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator].