Renseignements sur Roger Hug
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roger Hug
Dernières notifications FOSC pour Roger Hug
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006111474, Registre du commerce Zurich, (20)
Hallooh GmbH, in Opfikon, CHE-391.397.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257347).
Statutenänderung:
15.08.2024.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Tödistrasse 11, 8712 Stäfa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Roger, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Opfikon].
Numéro de publication: HR02-1005257347, Registre du commerce Zurich, (20)
Hallooh GmbH, in Zürich, CHE-391.397.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068719).
Statutenänderung:
16.07.2021.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Bruggwiesenstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Roger, von Zürich, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 3636125, Registre du commerce Zurich, (20)
Hallooh GmbH, in Mettmenstetten, CHE-391.397.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2521885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontijn, Tamara Tabea, von Kesswil, in Steinmaur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berchtold, Pierre, von Zürich, in Mettmenstetten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fontijn, Dominic, von Trub, in Steinmaur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Roger, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.