Renseignements sur Annemarie Hug-Kiser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Annemarie Hug-Kiser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1988363, Registre du commerce Glaris, (160)
Standbau Hug AG, in Glarus Nord, CHE-106.628.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7054080).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug-Kiser, Annemarie, von Trimbach, in Lachen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sool (Glarus Süd)];
Hug, Adrian Titan, von Trimbach, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ziegelbrücke (Glarus Nord)];
Hug, Alexander, von Trimbach, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennenda (Glarus)].
Numéro de publication: 6204184, Registre du commerce Glaris, (160)
Standbau Hug AG, in Näfels, CH-160.3.001.456-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S. 12, Publ. 5693646).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug-Kiser, Annemarie, von Trimbach, in Sool (Glarus Süd), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sool];
Hug, Adrian Titan, von Trimbach, in Ziegelbrücke (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ziegelbrücke (Niederurnen)];
Hug, Alexander, von Trimbach, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennenda].
Numéro de publication: 3013778, Registre du commerce Glaris, (160)
Standbau Hug AG, in Näfels, CH-160.3.001.456-2, Projektierungen, Konstruktionen und Herstellung von Konstruktions-Elementen für Messebau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2005, S. 7, Publ. 2702274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug-Kiser, Adrian, von Trimbach, in Sool, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug-Kiser, Annemarie, von Trimbach, in Sool, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ihle, Felix, von Bronschhofen, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.