Renseignements sur Hanspeter Hug
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hanspeter Hug
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004653638, Registre du commerce Soleure, (241)
HIM Consulting GmbH, in Horriwil, CHE-108.799.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S.19, Publ. 4892420).
Firma neu:
HIM Consulting GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Hanspeter, von Thunstetten, in Horriwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3995942, Registre du commerce Soleure, (241)
HIM Consulting GmbH, in Horriwil, CH-251.4.000.162-8, Erbringen von Dienstleistungen im Informatik-Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 12, Publ. 1203594).
Statutenänderung:
19.06.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Jean-Pierre, von Kernenried, in Grenchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Hanspeter, von Thunstetten, in Horriwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--].
Registre du commerce Soleure, (241)
HIM Consulting GmbH, Sitz H o r r i w i l.
Domizil:
Rainstrasse 246, 4557 Horriwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum 26.03.1999.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Informatik-Bereich;
kann Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Uebernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.3.1999 von Hanspeter Hug 1 EDV-Anlage Artist 350 und 1 Büroeinrichtung LISTA zum Preise von Fr. 7'000.-, wovon Fr. 7'000.- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hug, Hanspeter, Heimat Thunstetten, in Horriwil, Gesellschafter Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 18'000, Bütikofer Jean-Pierre, Heimat Kernenried, in Grenchen, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 2'000.