Renseignements sur Daniel Hug
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Hug
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2995304, Registre du commerce Zurich, (20)
HSBC Trust Services (Suisse) AG, in Zürich, CH-020.3.923.888-1, Verwaltung von Treuhandvermögen und Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2005, S. 22, Publ. 2858156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Daniel, von Ferenbalm, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamblin, Corinne, von Genf und Lonay, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2840748, Registre du commerce Zurich, (20)
HSBC Trust Services (Suisse) AG, in Zürich, CH-020.3.923.888-1, Verwaltung von Treuhandvermögen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2004, S. 21, Publ. 2565600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mc Ghee, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stooke, James, kanadischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delissy, Eric, von Nyon, in Bellevue, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Thomas, von Unterehrendingen und Zofingen, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kumar, Sanjay, indischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Daniel, von Ferenbalm, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Iredale, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Bogis-Bossey, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Silvio, von Zürich, in Arni AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girardin, Marc, von Versoix, in Genf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Maret, Alexandre Gilbert André, von Conthey, in Gex (FR), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Aepli Gürdogan, Nicole, von Genf, in Vandoeuvres, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bedford, Ivan, britischer Staatsangehöriger, in Gaillard (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Berger, Chantal, von Waldenburg, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brosi, Jacqueline, von Belp und Entlebuch, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Charlton, Lisette, von Cully, in Jussy, mit Kollektivprokura zu zweien;
Crowley, Kevin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mies, mit Kollektivprokura zu zweien;
Esposito, Jacqueline, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
James, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pernot-Etzlinger, Lorraine, von Genf, in Plan-les-Ouates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sagarra, Gabrielle, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tissot, Celine, von Valangin, in Founex, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2610622, Registre du commerce Zurich, (20)
Roparo Trust Management AG, bisher in Zürich, CH-020.3.922.327-3, Verwaltung von Treuhandvermögen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2004, S. 22, Publ. 2140876).
Statutenänderung:
20.12.2004.
Uebersetzungen der Firma neu:
ROPARO TRUST MANAGEMENT AG.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
c/o Paicolex Trust Management AG, Kaspar-Fenner-Strasse 6, 8700 Küsnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Thomas, von Unterehrendingen und Zofingen, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Rudolf, von Schötz, in Kloten, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delissy, Eric, von Nyon, in Bellevue, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lewisohn, Oscar, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haus, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Genf, Revisionsstelle;
Hug, Daniel, von Ferenbalm, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lugg, Andrew, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werthmüller, Ulrich, von Zürich und Rumendingen, in Erlenbach ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Balmer-Etienne AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.