Renseignements sur Andreas Georg Helmut Hue
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andreas Georg Helmut Hue
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004860523, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Vistaggio Hue Optik GmbH, in Oberwil (BL), CHE-262.013.662, Hauptstrasse 45, 4104 Oberwil BL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Augenoptikerfachgeschäfts und das Führen einer Funktionaloptometriepraxis. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 14.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hue, Andreas, von Schönenbuch, in Ettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grether, Gabriele, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hue-Grether, Dr. Nicole, von Basel, in Ettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4404015, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hue Optik & Co. GmbH, in Oberwil (BL), CHE-108.480.845, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824799).
Firma neu:
Hue Optik & Co. GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.08.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hue, Andreas Georg Helmut, von Schönenbuch, in Ettingen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3824799, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hue Optik & Co. GmbH, in Oberwil (BL), CHE-108.480.845, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3608087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janisch, Dr. Monika, von Tübach, in Meierskappel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greuter, Andreas, von Dinhard, in Rapperswil-Jona, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hue, Andreas Georg Helmut, von Schönenbuch, in Ettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walz, Matthias Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.