Renseignements sur Marc Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marc Huber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marc Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005521485, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 23634 vom 14.06.2022 ACS-Partner AG, in Zürich, CHE-105.976.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497770).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Marc, von Zürich, in Dällikon, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [nicht: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005497770, Registre du commerce Zurich, (20)
ACS-Partner AG, in Zürich, CHE-105.976.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726124).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Marc, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Sutter, Martin, von Bretzwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Vogt, Dr. Rudolf, von Zürich und Messen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004603819, Registre du commerce Zurich, (20)
ACS-Partner AG, in Zürich, CHE-105.976.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, S.0, Publ. 3315345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kugler, Reto, von Arbon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vrhovec, Franc, slowenischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Dr. Rudolf, von Messen und Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Huber, Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sutter, Martin, von Bretzwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.