Renseignements sur Felix Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Felix Huber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Felix Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2331077, Registre du commerce Argovie, (400)
Huber Präzisionsmechanik AG, in Besenbüren, CHE-106.597.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.79 vom 25.04.2013, Publ. 7164326).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Felix, von Besenbüren, in Wohlen (AG), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3043154, Registre du commerce Argovie, (400)
compX GmbH, in Rottenschwil, CH-400.4.026.909-1, Dienstleistungen im EDV-Bereich wie Störungsbehebung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2005, S. 1, Publ. 3017234).
Statutenänderung:
9.09.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Felix, von Besenbüren, in Wohlen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Walter, von Hägglingen, in Rottenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numéro de publication: 3017234, Registre du commerce Argovie, (400)
compX GmbH, in Rottenschwil, CH-400.4.026.909-1, Untere Rebbergstrasse 8, 8919 Rottenschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.2005.
Zweck:
Dienstleistungen im EDV-Bereich wie Störungsbehebung, Installationen, Wartung und Beratung sowie Verkauf von Hard- und Software vor allem für Handwerks- und Kleinbetriebs anzubieten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Geissmann, Walter, von Hägglingen, in Rottenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Huber, Felix, von Besenbüren, in Wohlen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.