Renseignements sur Urs Hubacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Hubacher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Hubacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004821391, Registre du commerce Lucerne, (100)
STIFTUNG SOMEHUUS SURSEE, in Sursee, CHE-100.622.745, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, S.0, Publ. 6715988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubacher, Urs, von Twann-Tüscherz, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Mitglied und Sekretärin oder der Kassierin;
Rickenbacher Pflugshaupt, Monika, von Sursee und Illgau, in Sursee, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Scherer, Emil Walter, von Sursee, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Hanspeter, von Sursee, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschopp, Paul, von Basel, in Geuensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wallimann, Carina, von Alpnach, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strobel, Annelis, von Biel/Bienne, in Sursee, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Budmiger, Edith, von Sursee und Rain, in Sursee, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Mitglied und Sekretärin oder der Kassierin];
Buchs, Brigitte, von Oberkirch und Jaun, in Oberkirch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Vizepräsidentin;
Winz, Rolf, von Zielebach, in Sursee, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Vizepräsidentin;
Birrer, Elisabeth, genannt Lisa, von Buttisholz und Entlebuch, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lipp, Simon, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetter, Thomas, von Escholzmatt-Marbach, in Willisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6715988, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Somehuus Sursee, in Sursee, CH-100.7.009.525-2, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 12, Publ. 4854470).
Urkundenänderung:
05.04.2012.
Name neu:
STIFTUNG SOMEHUUS SURSEE.
Zweck neu:
Erwerb der Liegenschaft 'Somehuus' an der Harnischgasse in Sursee, Grundtück Nr. 161, Gebäude Nr. 48, Grundbuch Sursee, sowie Betrieb und Unterhalt des Gebäudes und allgemein Förderung kultureller Anlässe;
Erwerb, Veräusserung, Belastung und Beteiligung an Grundeigentum;
Erwerb und Veräusserung von Mobiliar.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Gestrichene Hinweise auf hinterlegte Statuten/Reglemente aufgrund geänderter Bestimmungen der HRegV.] [gestrichen: Statuten vom 06.12.1986 / 09.04.1992].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Felicitas, von Sursee und Romoos, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Urs, von Twann-Tüscherz, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Mitglied und Sekretärin oder der Kassierin [bisher: von Twann, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Mitglied und Sekretärin];
Budmiger, Edith, von Sursee und Rain, in Sursee, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Mitglied und Sekretärin oder der Kassierin [bisher: Vizepräsidentin und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Mitglied und Sekretärin];
Strobel, Annelis, von Biel/Bienne, in Schenkon, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Rickenbacher Pflugshaupt, Monika, von Sursee und Illgau, in Sursee, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Rickenbacher, Monika, Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin und Kassierin];
Scherer, Emil Walter, von Sursee, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.