Renseignements sur Boudewijn Rudolf Hoyng
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Boudewijn Rudolf Hoyng
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2847084, Registre du commerce Zurich, (20)
PF Concept International B.V., Roelofarendsveen (NL), Zweigniederlassung Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, CH-550.1.021.104-1, Zweck der Gesellschaft ist es, Handel zu treiben, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2005, S. 19, Publ. 2790704).
mit Hauptsitz in:
Alkemade (NL).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoyng, Boudewijn Rudolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2503508, Registre du commerce Zurich, (20)
PF Concept International B.V., Roelofarendsveen (NL), succursale de Préverenges, bisher in Préverenges, CH-550.1.021.104-1, Handel treiben, ganz allgemein Dienstleistungen erbringen, sowie die Leitung und Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet des Engroshandels, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 17).
mit Hauptsitz in:
Alkemade (NL).
Firma neu:
PF Concept International B.V., Roelofarendsveen (NL), Zweigniederlassung Wangen-Brüttisellen.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Zürichstrasse 38a, 8306 Wangen-Brüttisellen.
Firma Hauptsitz:
PF Concept International B.V.
Rechtsform Hauptsitz:
Société anonyme.
Hauptsitz:
Alkemade (NL).
Statuten Hauptsitz:
Die Statuten datieren ursprünglich vom 03.06.1954 und sind am 29.04.2002 letztmals geändert worden.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
Ort der Eintragung, Datum der Eintragung, Publikation: Gesellschaft wurde im Handelsregister der Region Rijnland, in Leiden, am 3. Juni 1954, eingetragen.
Zweck Hauptsitz:
Zweck der Gesellschaft ist es, Handel zu treiben, ganz allgemein Dienstleistungen zu erbringen, sowie die Leitung und Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet des Engroshandels, der Ein- und Ausfuhren, der Provisionsgeschäfte (Vermittlungen) sowie sonstige Tätigkeiten dieser Art.
Kapital Hauptsitz:
Aktienkapital: EUR 2'431'800.--;
Liberierung: EUR 2'431'800.--;
Aktien: 5'404 Namenaktien zu EUR 450.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoyng, Boudewijn Rudolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Mitglied [wie bisher];
Mikx, Robertus Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Achthuizen (NL), Mitglied [wie bisher];
de Planque, Rutger Christiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied [wie bisher];
Varnier, Philippe Marcel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied [wie bisher];
Ubeda, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Cabrils (ES), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gysin, Geoffrey, von Basel, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.