Renseignements sur Roland Horstmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Horstmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005820065, Registre du commerce Soleure, (241)
casa fidelio, in Niederbuchsiten, CHE-107.601.833, Verein (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruder, Marc, von Wolfwil, in Balsthal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Peter, von Uetendorf, in Matzendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Stephan, von Zofingen, in Willadingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Peter, von Rapperswil (BE), in Wangen an der Aare, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Daniel, von Entlebuch, in Aarau, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horstmann, Roland, von Basel, in Pratteln, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Marcel, von Oberdorf (NW), in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Erich Franz, von Kappel (SO), in Kappel (SO), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2219016, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Verein Haus Schönthal, bisher in Langenbruck, Führung einer Einrichtung, die als Entlastungsheim sowie als Ferien-, Kultur- und Weiterbildungszentrum Seelenpflege-bedürftigen Menschen dient, Verein (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2002, S. 4).
Statutenänderung:
17.12.2003.
Name neu:
VEREIN AXIS.
Sitz neu:
Arlesheim.
Domizil neu:
Birseckstrasse 77, 4144 Arlesheim.
Postadresse neu:
VEREIN AXIS, Postfach 814, 4144 Arlesheim.
Zweck neu:
Aufbau eines Netzwerkes für Entlastungsdienste von Seelenpflege bedürftigen Menschen. Ferner können weitere Angebote wie Beratung und Weiterbildung von Fachpersonen, Eltern, Angehörigen und weiterer Interessierter gemacht werden, wobei die Förderung der Zusammenarbeit im Zentrum steht und die Anthroposophie die Grundlage der Arbeit bildet. Der Verein ist gemeinnützig und verfolgt ausschliesslich humanitäre, heilpädagogische und sozialtherapeutische Ziele.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaegauf, Christian, von Frauenfeld, in Langenbruck, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horstmann, Roland, von Basel, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmüller, Reto, von Lützelflüh, in Arlesheim, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langenbruck, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer];
Buchli, Corina, von Lavin und Versam, in Zernez, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Helene, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Buckten, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Verein Haus Schönthal, in Langenbruck, Schöntalstrasse 19, 4438 Langenbruck, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
4.02.2002.
Zweck:
Führung einer Einrichtung, die als Entlastungsheim sowie als Ferien-, Kultur- und Weiterbildungszentrum Seelenpflege-bedürftigen Menschen dient. Ferner können weitere Angebote wie Beratung und Weiterbildung von Fachpersonen, Eltern, Angehörigen und weiterer Interessierter gemacht werden, wobei die Förderung der Zusammenarbeit im Zentrum steht und die Anthroposophie die Grundlage der Arbeit bildet. Der Verein ist gemeinnützig und verfolgt ausschliesslich humanitäre, heilpädagogische und sozialtherapeutische Ziele.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Pensionsgelder, Elternbeiträge, Spenden, Legate, Zuwendungen, Beiträge der IV, der Kantone und der Gemeinden sowie Kapitalerträgnisse.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von höchstens 7 Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Gaegauf, Christian, von Frauenfeld, in Langenbruck, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horstmann, Roland, von Basel, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmüller, Reto, von Lützelflüh, in Langenbruck, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.