Renseignements sur Kaoru Holec
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kaoru Holec
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3798358, Registre du commerce Berne, (36)
Holec GmbH, bisher in Muri bei Bern, CH-035.4.033.220-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2004, S. 2, Publ. 2322944).
Statutenänderung:
19.01.2007.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
c/o René und Kaoru Holec, Stockhornstrasse 87, 3612 Steffisburg.
Zweck neu:
Handel mit Uhren und Schmuck. Kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holec, Kaoru, von Thun, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)];
Holec, René, von Thun, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Numéro de publication: 3526446, Registre du commerce Berne, (36)
swissgallery ag, in Bern, CH-092.3.014.471-1, Herstellung von und Handel mit Artikeln in den Bereichen Uhren, Geschenke und Schokolade, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2002, S. 3, Publ. 372152).
Firma neu:
swissgallery ag in Liquidation.
Vinkulierung:
[Gemäss Art. 685a Abs. 3 OR ist die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien dahingefallen.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.08.06 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holec, Kaoru, von Thun, in Bern, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Consulta Bern AG Allg. Treuhanddienstleistungen, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Silvia, von Mogelsberg, in Beatenberg, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Interlaken, Präsidentin];
Tschumi + Partner Treuhand AG, in Zollikofen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2322944, Registre du commerce Berne, (36)
Holec GmbH, in Muri bei Bern, Tannackerstrasse 24a, 3073 Gümligen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.06.2004.
Zweck:
Handel mit Uhren und Schmuck;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie betriebsnotwendige Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Holec, René, von Thun, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Holec, Kaoru, von Thun, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.