Renseignements sur Florian Hoffmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Florian Hoffmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6061796, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schwabe AG, in Basel, CH-270.3.004.768-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 7, Publ. 5593466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overstolz, Dr. Christian, von Basel, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmüller, Katharina, von Basel, in Gelterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherer, Inga Christina, schwedische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hoffmann, Florian, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Berner, Daniel, von Unterkulm, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaccoud, Pierre, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Rolf, von Wisen SO, in Giebenach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Näf, Andreas, von Wisen SO, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4492720, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schwabe AG, Buchhandlung 'Das Narrenschiff', Zweigniederlassung Basel, in Basel, CH-270.9.001.213-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 8, Publ. 4271294).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR Basel-Stadt).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-270.3.004.768-2.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichene Statutendaten aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 15.03.1978] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 21.04.2004].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 17.03.1978].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overstolz, Dr. Christian, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Düblin, Michael, von Oberwil BL, in Muttenz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Dr. David Marc, von Basel, in Aesch BL, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Erich, von Aarau und Leimiswil, in Biberstein, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grosskopf, Urs, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häfelfinger, Willi, von Diegten, in Diegten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käser, Rosmarie, von Aarau und Leimiswil, in Biberstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käslin, Christoph, von Beckenried, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Otto, von Rüderswil, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rother, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneeberger, Werner, von Ochlenberg, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wackernagel, Marianne, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wahlen, Max, von Rubigen, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwahlen, Verena, von Saanen und Oberburg, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mattmüller, Katharina, von Basel, in Gelterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marty, Dr. Natalia, von Unteriberg und Therwil, in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maissen, Paulin, von Disentis/Mustér, in Magden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hoffmann, Florian, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Holzer, Stephan, von Basel, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honecker, Rodolphe, französischer Staatsangehöriger, in Colmar (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kilchherr, Michel, in Reinach BL, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neff, Walter, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegsegger, Fritz, von Röthenbach im Emmental, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grütter Binkert, Julia, von Seeberg, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hess, Bernard, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pichler, Marlies, österreichische Staatsangehörige, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zingg, Reto, von Bürglen TG, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bienz, Hans-Rudolf, von Rüderswil, in Kienberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3411586, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schwabe AG, in Basel, CH-270.3.004.768-2, Verlag für Bücher usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2006, S. 7, Publ. 3181016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Hahn, Patrick, von Oberwil BL, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Florian, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Holzer, Stephan, von Basel, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honecker, Rodolphe, französischer Staatsangehöriger, in Colmar (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kilchherr, Michel, von Reinach BL, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neff, Walter, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegsegger, Fritz, von Röthenbach im Emmental, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.