Renseignements sur Urs Stefan Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Stefan Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2506101, Registre du commerce Berne, (36)
XRED GmbH, in Bern, CHE-115.323.027, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090562).
Statutenänderung:
19.11.2015.
Firma neu:
Hi-Ka-Mi GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hi-Ka-Mi Ltd Liab. Co.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Produktion, Vertrieb und Verkauf von Gadgets und Accessoires, insbesondere im Bereich Mode und Design. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jennewein, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ly, Minh, von Ostermundigen, in Ho-Chi-Minh City (VN), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hofer, Urs, von Anwil, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Direktor, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Stuckishaus (Kirchlindach), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ngo, Hien Duc, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ho Chi Minh City (VN), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Choueiri, Karim, libanesischer Staatsangehöriger, in Ho Chi Mingh City (VN), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 7090562, Registre du commerce Berne, (36)
XRED GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.041.649-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2010, S. 24, Publ. 5879628).
Gründungsstatuten:
21.12.2009.
Statutenänderung:
20.02.2013.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Urs Hofer, Marienstrasse 18, 3005 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen für Transaktionsstrategien, Anlagestrategien und Export- Import Strategien. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ly, Minh, von Ostermundigen, in Ho-Chi-Minh City (VN), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern];
Hofer, Urs, von Anwil, in Bremgarten bei Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6506790, Registre du commerce Berne, (36)
4reel GmbH, in Bern, CH-036.4.052.815-5, c/o Urs Hofer, Bundesgasse 26, 3001 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen im Bereich von Visualisierungen, insbesondere Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Bildern, Filmen und 3D-Animationen für Immobilienprojekte. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ly, Minh, von Ostermundigen, in Ho-Chi-Minh City (VN), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hofer, Urs Stefan, von Anwil, in Bremgarten bei Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.