Renseignements sur Thomas Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Hofer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004871701, Registre du commerce Berne, (36)
Carrosserie AG Lyss, in Lyss, CHE-101.074.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062861). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Julmi, Daniel, von Boltigen, in Port, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Thomas, von Biglen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Treuhand Arn & Partner AG (CHE-107.915.059), in Lyss, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4751856, Registre du commerce Berne, (36)
Carrosserie AG Lyss, in Lyss, CH-073.3.012.427-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2000, S. 6767).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Julmi, Daniel, von Boltigen, in Port, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hofer, Thomas, von Biglen, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2149926, Registre du commerce Berne, (36)
Orpundgarage Biel AG, in Biel BE, Handel mit Automobilen, Automobilbestandteilen, Zubehör sowie Ausführung von Reparatur- und Servicearbeiten an Automobilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2002, S. 4, Publ. 387958).
Statutenänderung:
17.02.2004, 25.02.2004.
Firma neu:
OG Immobilien + Beteiligungen AG.
Zweck neu:
Verwaltung von Immobilien, insbesondere von Biel-Grundbuchblatt Nr. 9184, enthaltend Garage, Werkstattgebäude und Tankstelle, ferner die Beteiligung an Gesellschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Aktien, Genossenschaftsanteile und Stammanteile von Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften erwerben, verwalten und verkaufen und sämtliche Rechtsgeschäfte eingehen, die damit im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 07.02.1980 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung: Aktiven von CHF 207'146.70 und Passiven von CHF 202'146.70 der Einzelfirma 'Hans-Peter Schweizer', in Lyss, gemäss Bilanz per 01.01.1980 zum Preis von CHF 5'000.-- welche auf das Aktienkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere nicht publikationspflichtige Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Thomas, von Biglen, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien;
Noirjean, Claude, von Montfaucon, in Biel BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti, Stefan, von Schnottwil, in Schnottwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauper, Hans Peter, von Seedorf BE, in Lyss, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].