Renseignements sur Frank Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Frank Hofer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Frank Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005946514, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
KOBA Custom-Made-Bicycles AG, in Buchs (SG), CHE-458.457.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Frank, von Münchenbuchsee, in Altstätten SG (Altstätten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005508872, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
KOBA Custom-Made-Bicycles AG, in Buchs (SG), CHE-458.457.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S.0, Publ. 6128288).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Frank, von Münchenbuchsee, in Altstätten SG (Altstätten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koba, Martin, von Wolhusen, in Sevelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lippuner, Ralph, von Grabs, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005260476, Registre du commerce Berne, (36)
Zukunftsatelier AG, in Biel/Bienne, CHE-244.054.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3701359).
Statutenänderung:
06.07.2021.
Sitz neu:
Ipsach.
Domizil neu:
c/o Wyssbrod + Partner Treuhand AG, Dorfstrasse 9, 2563 Ipsach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbot, Jürg, von Biel/Bienne, in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne];
Hofer, Frank, genannt Fränk, von Münchenbuchsee, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne].