Renseignements sur Anton Nikolaus Hobi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Nikolaus Hobi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2026641, Registre du commerce Zurich, (20)
ERL Management SA, in Oetwil an der Limmat, CHE-112.017.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956291).
Firma neu:
ERL Management SA in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.02.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Täby (SE), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hobi, Anton Nikolaus, von Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1956291, Registre du commerce Zurich, (20)
ERL Management SA, in Oetwil an der Limmat, CHE-112.017.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1627153).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Anton Nikolaus, von Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hobi, Anton];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].
Numéro de publication: 5843510, Registre du commerce Zurich, (20)
Patronalstiftung der Electrowatt Engineering, in Zürich, CH-020.7.000.546-9, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 26, Publ. 3847196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Christian, von Unterkulm, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salminen, Teuvo, finnischer Staatsangehöriger, in Safijärvi (Finnland), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Anton, von Walenstadt, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinnock, Richard, italienischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johansson, Christina, schwedische Staatsangehörige, in Wangen bei Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Andrea, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.