Renseignements sur Adrian Hirschi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Adrian Hirschi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Adrian Hirschi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1214081, Registre du commerce Argovie, (400)
HIBB Hirschi Bau Beratung GmbH in Liquidation, in Lengnau AG, CHE-194.730.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, Publ. 1165327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Adrian, von Schangnau, in Lengnau AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Liquidator mit Einzelunterschrift als Liquidator].
Numéro de publication: 1165327, Registre du commerce Argovie, (400)
HIBB Hirschi Bau Beratung GmbH, in Lengnau AG, CHE-194.730.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013054).
Firma neu:
HIBB Hirschi Bau Beratung GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Vera, von Bern, in Lengnau AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Adrian, von Schangnau, in Lengnau AG, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7075826, Registre du commerce Argovie, (400)
Jakem AG, in Münchwilen AG, CHE-105.530.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6331284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Adrian, von Schangnau, in Lengnau AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.