Renseignements sur Markus Hinder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Hinder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Zurich, (20)
Sparkasse Horgen AG, in Horgen, Betrieb einer Regionalbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2002, S. 17, Publ. 429010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinder, Markus, von Rieden, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turla, Pier Luigi Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Richterswil];
Oechslin, Alain, von Einsiedeln, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Sparkasse Horgen AG, in Horgen, Betrieb einer Regionalbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2001, S. 3517).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinder, Markus, von Rieden, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Sparkasse Horgen, in Horgen, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2001, S. 1276).
Statutenänderung:
30.03.2001.
Firma neu:
SeeGenossenschaft Horgen.
Zweck neu:
Förderung des regionalen Bankbetriebes auf gemeinnütziger Basis;
verfolgt diesen Zweck durch Beteiligung an Unternehmungen, insbesondere Finanzinstituten und Immobiliengesellschaften;
fördert die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, indem sie ihren Mitgliedern und Kunden ihrer Finanzinstitute und Immobiliengesellschaften Vorzugskonditionen einräumt, gesellschaftliche Aktivitäten pflegt und Vergabungen an sportliche, kulturelle und soziale Institutionen, insbesondere in den Gemeinden Horgen, Oberrieden und Hirzel, ausrichtet.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: CHF 5 000.-- je Mitglied;
persönliche Haftung.].
Pflichten:
[Die Statutenbestimmungen über Pflichten wurden aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Siehe Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Arthur, von Landiswil, in Oberrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty, Emil, von Unteriberg, in Oberrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blum, Hans, von Horgen, in Horgen, 1. VP, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Werner, von Freienbach, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinder, Markus, von Rieden, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Peter, von Schänis, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schättin, Heinz, von Wangen SZ, in Wangen SZ, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilling, Elisabeth, von Signau und Zürich, in Oberrieden, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linsi, Annemarie, von Zürich und Pfäffikon, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lys, Silvia, von Praden, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Turla, Pier Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jörg M., von Horgen, in Horgen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 2. VP];
Cappelletti, Dante Cornelio, von Winterthur, in Dürnten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Mächler, Anton, von Altendorf und Horgen, in Horgen, Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Direktor]. Verfügung 1. Anmeldung 2. GV-Protokoll vom 30.03.2001 3. öffentliche GV-Urkunde betr. Statutenänderung mit Statuten vom 30.03.2001 4. VR-Protokoll vom 05.04.2001