Renseignements sur Albert Josef Hiestand
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Albert Josef Hiestand
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2528831, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Imbau AG, in Pratteln, CHE-105.815.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 5, Publ. 5759182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiestand, Markus, von Freienbach, in Neukirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hiestand, Stefan, von Freienbach, in Tenniken, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiestand, Albert Josef, von Freienbach, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liesenfeld, Lothar, von Freienbach, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mettler Revisions AG (CHE-107.728.439), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Mettler Revisions AG (CH-320.3.038.186-9)].
Numéro de publication: 2215675, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Geiser AG Neukirch-Egnach, in Egnach, CHE-102.183.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1578809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiestand, Albert, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiestand, Markus, von Freienbach, in Neukirch (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1940573, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Personalvorsorgestiftung der Imbau AG, in Basel, CHE-109.724.122, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 978821).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Imbau AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 12.11.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Markus, von Urnäsch, in Häggenschwil, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiestand, Albert Josef, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liesenfeld, Maria Elisabeth, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].