Renseignements sur Urs Hettich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Hettich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5903896, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Montessoristiftung Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CH-440.7.021.429-8, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 16, Publ. 5825596).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hettich, Urs, von Egnach, in Ellighausen (Kemmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kochem, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reutter, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pohl, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4598468, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Montessoristiftung Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CH-440.7.021.429-8, Remisbergstrasse 14, 8280 Kreuzlingen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
15.07.2008.
Zweck:
Erwerben, Mieten, Betreiben und Unterhalten von Einrichtungen für Kinder auf Grundlage der von Maria Montessori entwickelten Pädagogik;
Erziehung und Ausbildung von Kindern auf der Grundlage der Montessoripädagogik;
Förderung der 'Montessoripädagogik' durch Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und Weiterbildungen;
Förderung und Anbieten von Ausbildungsmöglichkeiten mit Schwerpunkt 'Montessoripädagogik'. Die Stiftungs ist im Rahmen der Zwecksetzung kantonal tätig.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Lippuner, Peter, von Grabs, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hettich, Urs, von Egnach, in Ellighausen (Kemmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kochem, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösli-Treuhand AG, in Kreuzlingen (CH-440.3.000.408-2), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3773126, Registre du commerce Thurgovie, (440)
PC Garage GmbH, in Bottighofen, CH-440.4.012.401-8, Handel mit Artikeln aus dem EDV-Bereich und Tätigkeiten im Internet, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2002, S. 11, Publ. 615742).
Statutenänderung:
6.12.2006.
Firma neu:
2advance GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hettich, Urs, von Egnach, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hettich, Robin, von Egnach, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.