Renseignements sur Irene Herzog
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Irene Herzog
Participations
Dernières notifications FOSC pour Irene Herzog
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005923701, Registre du commerce Argovie, (400)
Vinzenz Herzog AG, in Frick, CHE-107.116.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005678120).
Statutenänderung:
18.12.2023.
Firma neu:
VHF Immo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Grundstücken und Immobilien sowie Baudienstleistungen und Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1983 des Geschäftes "Vinzenz Herzog", in Frick;
vom Uebernahmepreis wurden CHF 100'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Vinzenz, von Frick, in Thalheim (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frick];
Herzog, Irene, von Frenkendorf, in Herznach-Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005678120, Registre du commerce Argovie, (400)
Vinzenz Herzog AG, in Frick, CHE-107.116.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, S.0, Publ. 1502929). [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Irene, von Frenkendorf, in Herznach-Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Argovie, (400)
Vinzenz Herzog AG, in Frick, Betrieb eines Hafnergeschäftes usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.1995, S. 137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Margrit, von Frick, in Frick, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Vinzenz, von Frick, in Frick, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Herzog-Schmöller, Vinzenz, von Frick, in Frick, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Herzog, Irene, von Frenkendorf, in Ueken, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.