Renseignements sur Bruno Herzog
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bruno Herzog
Dernières notifications FOSC pour Bruno Herzog
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2596886, Registre du commerce Zurich, (20)
invest'in GmbH, in Zürich, CH-020.4.023.845-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2002, S. 18, Publ. 620952).
Statutenänderung:
24.11.2004.
Firma neu:
Invest'in Treuhand GmbH.
Domizil neu:
Oberwiesenstrasse 5, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich sowie im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Aloys, von Dietikon, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Hofstetter, Christof, von Gais, in Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Bruno, von Ennetbaden, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Numéro de publication: 2503602, Registre du commerce Zurich, (20)
Invest'in Wirtschaftsprüfung GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.763-4, Oberwiesenstrasse 5, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2004, 12.10.2004.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistung im Wirtschaftsprüfungs-bereich und im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Herzog, Bruno, von Ennetbaden, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Herzog, Tabea, von Ennetbaden, in Obersiggenthal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numéro de publication: 2377562, Registre du commerce Zurich, (20)
WITREMA Treuhand AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.920.460-8, Erledigung aller Geschäfte, welche in das Treuhandgebiet fallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 17.07.2003, S. 21, Publ. 1087372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Bruno, von Ennetbaden, in Obersiggenthal, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pölzler, Franz, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Zweifel, Rolf, von Schänis, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nadler, Ralf, von Lommis, in Niederhelfenschwil, mit Einzelunterschrift;
Dosch, Urs, von Arvigo, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].