Renseignements sur Helge Henschke
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Helge Henschke
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005097973, Registre du commerce Zoug, (170)
FINANCES IMPEX AG, in Cham, CHE-115.535.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626330).
Statutenänderung:
29.01.2021.
Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrats an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henschke, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gorbachev, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monastyretskiy, Valeriy, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Volkov, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004626330, Registre du commerce Zoug, (170)
FINANCES IMPEX AG, in Cham, CHE-115.535.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545251).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henschke, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004524690, Registre du commerce Schwyz, (130)
BVR Investments Group GmbH, in Wollerau, CHE-403.152.683, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henschke, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loschizki, Wladislaw, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.