Renseignements sur Björn Heinze
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Björn Heinze
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005349463, Registre du commerce Zurich, (20)
TK Aufzüge AG, in Rümlang, CHE-105.950.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005348756, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Trapo Küng AG, in Zwingen, CHE-105.940.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schöfflisdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamberger, Christian, von Siglistorf, in Böttstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 2425147, Registre du commerce Zurich, (20)
BBZ Aufzugstechnik AG, in Volketswil, CHE-108.738.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S. 20, Publ. 4777200).
Statutenänderung:
30.09.2015.
Domizil neu:
Kindhauserstrasse 8, 8604 Volketswil. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschart, Walter, von Sattel, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Roger, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Renato, von Bangerten, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.