Renseignements sur Monika Heer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monika Heer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6879506, Registre du commerce Obwald, (140)
Verein Bethanien, in Kerns, CH-140.6.000.559-8, Verein (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2012, S. 0, Publ. 6614166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Annemarie genannt Sr. Anna Benedicta, von Worb, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Lisbeth genannt Sr. Pia-Elisabeth, von Altbüron und Beromünster, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Alfred, von Rain und Luzern, in Rain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchler, Maria, von Stans, in Sarnen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Monika genannt Sr. Veronika, von Wauwil, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Cécile genannt Sr. Cécile, von Waldkirch, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heer, Monika genannt Sr. Monika, von Horw, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentmeister, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Irene, von Dallenwil, in Sachseln, Leiterin Gästehaus (nicht Vorstandsmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubiger, Francis, von Uznach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cousin, Pater Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paté, Jean-Charles, französischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Sr. Christa Maria, von Appenzell, in Pelussin (FR), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber, Sr. Anne-Cathy, von Solothurn, in Paris (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6614166, Registre du commerce Obwald, (140)
Verein Bethanien, in Kerns, CH-140.6.000.559-8, Verein (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 12, Publ. 4999204).
Statutenänderung:
13.04.2011. [gestrichen: Vorstand: 5 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer-Rohrer, Barbara, von Kerns, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Maria, von Stans, in Sarnen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Monika genannt Sr. Veronika, von Wauwil, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Germann, Cécile genannt Sr. Cécile, von Waldkirch, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Heer, Monika genannt Sr. Monika, von Horw, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Rentmeister, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Odermatt, Irene, von Dallenwil, in Sachseln, Leiterin Gästehaus (nicht Vorstandsmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4068428, Registre du commerce Obwald, (140)
Verein Bethanien, in Kerns, CH-140.6.000.559-8, Unterstützung und Förderung der Aufgaben der Dominikanerinnen von Bethanien, Verein (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2004, S. 10, Publ. 2058830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Cecile genannt Sr. Cecile, von Waldkirch, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrein, Markus, von Luzern, in Sachseln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burre, Wilfried Klaus genannt Br. Athanasius, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Annemarie genannt Sr. Anna Benedicta, von Worb, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Heuberg, Theresia genannt Sr. Daniela, deutsche Staatsangehörige, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin];
Suter, Lisbeth genannt Sr. Pia-Elisabeth, von Altbüron und Beromünster, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin und Aktuarin];
Gassmann, Monika genannt Sr. Veronika, von Wauwil, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heer, Monika genannt Sr. Monika, von Horw, in St. Niklausen (Kerns), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Durrer-Rohrer, Barbara, von Kerns, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.