Renseignements sur Christine Heeb-Kirchbaumer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Heeb-Kirchbaumer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3651481, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Casanova Braut- u. Abendmode GmbH, in St. Gallen, CHE-110.129.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 15, Publ. 4962462).
Firma neu:
Casanova Braut- u. Abendmode GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christine Heeb, Fidern 3, 9450 Altstätten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb-Kirchbaumer, Christine, von Altstätten, in Altstätten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1227359, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gebhard Heeb AG, in Altstätten, CHE-107.976.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6528298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Martin, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb-Kirchbaumer, Christine, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6528298, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gebhard Heeb AG, in Altstätten, CH-320.3.019.865-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 15, Publ. 5555530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Martin, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb-Kirchbaumer, Christine, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.