Renseignements sur Monika Hediger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Monika Hediger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2418065, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 29'433 vom 21.08.2015BrandPulse AG, in Zürich, CHE-110.308.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Monika, von Rupperswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stoll, Michael, von Pfäffikon, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien. .
Numéro de publication: 6203176, Registre du commerce Zurich, (20)
BrandPulse AG, in Zürich, CH-020.3.027.212-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 24, Publ. 5927580).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Monika, von Rupperswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stoll, Michael, von Pfäffikon, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6147210, Registre du commerce Schwyz, (130)
MH Brand Management GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.006.799-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2010, S. 22, Publ. 5933130).
Gründungsstatuten:
14.11.2006.
Statutenänderung:
22.03.2011.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Sägereistrasse 9, 8834 Schindellegi.
Zweck:
Markenmanagement und Kommunikationsberatung;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 13.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Monika, von Rupperswil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].