Renseignements sur Christian Hauswirth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Hauswirth
Dernières notifications FOSC pour Christian Hauswirth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005990437, Registre du commerce Argovie, (400)
Jet Clean Systems AG, in Brugg, CHE-454.617.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005779337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth, Christian, von Saanen, in Rüfenach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Michael, von Signau, in Riniken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Bettina Friederike, von Brugg, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biland, Cristian, von Birmenstorf (AG), in Tägerig, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Denise, von Reitnau, in Kirchleerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005071613, Registre du commerce Argovie, (400)
Jet Clean Systems AG, in Brugg, CHE-454.617.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004871175).
Statutenänderung:
07.12.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 1'558'000.00 [bisher: CHF 1'048'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'558'000.00 [bisher: CHF 1'048'000.00].
Aktien neu:
15'580 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'480 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 31.03.2020 gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.12.2020 Forderungen in der Höhe von CHF 510'000.00, wofür 5'100 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Horst, von Muolen, in Römerswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauswirth, Christian, von Saanen, in Rüfenach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker, Fritz, von Muhen, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4129025, Registre du commerce Argovie, (400)
CHW Synergies GmbH, in Gebenstorf, CHE-105.388.829, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, Publ. 5461954).
Statutenänderung:
14.03.2018.
Sitz neu:
Rüfenach.
Domizil neu:
Sandacherweg 21, 5235 Rüfenach AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Hardware, Software und Büromobiliar, gemäss Vertrag vom 04.02.2000, zum Preise von CHF 15'983.70, der voll an das Stammkapital angerechnet wird.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Christian, von Saanen, in Rüfenach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].