Renseignements sur Karl Hauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karl Hauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 948652, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft der Industrie Horgen, in Horgen, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.1993, S. 3226).
Statutenänderung:
27.11.2002.
Firma neu:
Baugenossenschaft der Industrie Horgen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.11.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mooser, Werner, von Zürich und Mels, in Bertschikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Karl, von Winterthur, in Horgen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Elsener, Anton, von Neuheim, in Baar, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Quästor und Aktuar].
Numéro de publication: 844886, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Haselsteig, in Horgen, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2002, S. 22, Publ. 786664).
Statutenänderung:
27.11.2002.
Firma neu:
Baugenossenschaft Haselsteig in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.11.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Karl, von Winterthur, in Horgen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Graf, Dr. Markus, von Zürich, in Wettswil am Albis, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettswil, Vizepräsident];
Märki, Hans-Ulrich, von Duillier, in Adliswil, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Quästor].
Registre du commerce Zurich, (20)
Stäubli AG, in H o r g e n, Bau von Maschinen und Apparaten, insbesondere die Fabrikation von und der Handel mit Textilmaschinen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.1998, S. 4908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Karl, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bechtiger, Andreas, von Mosnang, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fluri, Daniel, von Matzendorf, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Armin, von Mels, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fessler, Olivier, von Romont FR, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Hans Peter, von Thalwil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.