Renseignements sur Alain Hauenstein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alain Hauenstein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4332229, Registre du commerce Argovie, (400)
Hauenstein Rombach Immobilien AG, in Küttigen, CHE-103.341.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014167).
Statutenänderung:
04.06.2018.
Sitz neu:
Laufenburg.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 5080 Laufenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Daniel, von Laufenburg, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Patrick, von Gipf-Oberfrick, in Oberhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4328743, Registre du commerce Argovie, (400)
Hauenstein Pflanzen und Garten AG, in Küttigen, CHE-155.164.485, Bibersteinstrasse 84, 5022 Rombach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2018.
Zweck:
Aufzucht und Handel mit Pflanzen und Gartenartikeln aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 15.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7150312, Registre du commerce Argovie, (400)
Hauenstein Rombach Immobilien AG, in Küttigen, CHE-103.341.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 1, Publ. 5758876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein, Marianne, von Rafz, in Küttigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Raymond, von Rafz, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, Erich, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.