Renseignements sur Marina Joanna Hannig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Marina Joanna Hannig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005685739, Registre du commerce Zoug, (170)
Alfred Müller AG, in Baar, CHE-105.743.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Michael, von Luzern, in Horgen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Hannig, Marina, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: HR02-1005418964, Registre du commerce Zoug, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 06.01.2022, Meldungs Nr. 1'005'374'062, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 18 vom 03.01.2022 Alfred Müller AG, in Baar, CHE-105.743.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397519).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannig, Marina, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [nicht: Hanning, Marina].
Numéro de publication: 2702597, Registre du commerce Zurich, (20)
Hannig GmbH, in Langnau am Albis, CHE-469.621.941, Uf Haslen 1, 8135 Langnau am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausbilden von Pferden und Reitern, das Vermitteln von Wissen in diesem Bereich und Betreuung von Kunden in verschiedenen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hannig, Cornelia, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hannig, Marina Joanna, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.